Szöke
Slovan
Sobre
Clube Atual: Slovan
Nome: Július Szöke
Apelido: Szöke
Posição principal: Meia
Data de Nascimento: 31/07/1995
Pé principal: direito
Altura(cm): 182
Nacionalidade: Slovakia
País de Nascimento: Slovakia
Local de Nascimento: Hnúšta
CARREIRA
Equipe | Tipo | Início | Fim | Ativo | Jogos | Min. Jogados | Gols | Gols Pênalti | Assistências | Vermelhos | Amarelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovakia Under 19 | national | 31/12/2012 | 30/12/2013 | no | 3 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MFK Ružomberok | club | 31/01/2014 | 29/06/2014 | no | 9 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | club | 30/06/2014 | 29/06/2015 | no | 23 | 1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ŽP Šport Podbrezová | club | 30/06/2013 | 30/12/2015 | no | 18 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FK Shakhter Karagandy | club | 31/12/2015 | 30/12/2017 | no | 58 | 5077 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 |
FC Shakhtyor Soligorsk | club | 14/01/2018 | 30/12/2021 | no | 132 | 11167 | 7 | 0 | 0 | 1 | 36 |
Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC | club | 31/12/2021 | 29/06/2022 | no | 15 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Aris FC Limassol | club | 30/06/2022 | yes | 55 | 4131 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
ÚLTIMA PARTIDA
PROXIMAS PARTIDAS
Szöke
Slovan
Sobre
Clube Atual: Slovan
Nome: Július Szöke
Apelido: Szöke
Posição principal: Meia
Data de Nascimento: 31/07/1995
Pé principal: direito
Altura(cm): 182
Nacionalidade: Slovakia
País de Nascimento: Slovakia
Local de Nascimento: Hnúšta
ÚLTIMA PARTIDA
CARREIRA
Equipe | Tipo | Início | Fim | Ativo | Jogos | Min. Jogados | Gols | Gols Pênalti | Assistências | Vermelhos | Amarelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovakia Under 19 | national | 31/12/2012 | 30/12/2013 | no | 3 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MFK Ružomberok | club | 31/01/2014 | 29/06/2014 | no | 9 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | club | 30/06/2014 | 29/06/2015 | no | 23 | 1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ŽP Šport Podbrezová | club | 30/06/2013 | 30/12/2015 | no | 18 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FK Shakhter Karagandy | club | 31/12/2015 | 30/12/2017 | no | 58 | 5077 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 |
FC Shakhtyor Soligorsk | club | 14/01/2018 | 30/12/2021 | no | 132 | 11167 | 7 | 0 | 0 | 1 | 36 |
Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC | club | 31/12/2021 | 29/06/2022 | no | 15 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Aris FC Limassol | club | 30/06/2022 | yes | 55 | 4131 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |