Rafa Mir
Valencia
Sobre
Clube Atual: Valencia
Nome: Rafael Mir Vicente
Apelido: Rafa Mir
Posição principal: Atacante
Data de Nascimento: 17/06/1997
Pé principal: direito
Altura(cm): 191
Nacionalidade: Spain
País de Nascimento: Spain
Local de Nascimento: Murcia
CARREIRA
Equipe | Tipo | Início | Fim | Ativo | Jogos | Min. Jogados | Gols | Gols Pênalti | Assistências | Vermelhos | Amarelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia CF | club | 30/06/2015 | 29/06/2017 | no | 8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Valencia CF Mestalla | club | 31/01/2015 | 02/01/2018 | no | 60 | 4161 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Valencia CF U19 | club | 30/06/2015 | 02/01/2018 | no | 7 | 617 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolverhampton Wanderers Under 23 | club | 18/02/2018 | 22/07/2018 | no | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UD Las Palmas | club | 22/07/2018 | 29/06/2019 | no | 30 | 1649 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Wolverhampton Wanderers FC | club | 02/01/2018 | 29/07/2019 | no | 5 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spain Under 21 | national | 06/11/2017 | 30/07/2019 | no | 6 | 172 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nottingham Forest FC | club | 29/07/2019 | 12/01/2020 | no | 13 | 390 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SD Huesca | club | 12/01/2020 | 29/06/2021 | no | 57 | 4046 | 25 | 4 | 2 | 1 | 5 |
Spain Under 23 | national | 28/06/2021 | yes | 6 | 218 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Sevilla FC | club | 19/08/2021 | yes | 98 | 4664 | 24 | 0 | 1 | 0 | 12 |
ÚLTIMA PARTIDA
PROXIMAS PARTIDAS
Rafa Mir
Valencia
Sobre
Clube Atual: Valencia
Nome: Rafael Mir Vicente
Apelido: Rafa Mir
Posição principal: Atacante
Data de Nascimento: 17/06/1997
Pé principal: direito
Altura(cm): 191
Nacionalidade: Spain
País de Nascimento: Spain
Local de Nascimento: Murcia
ÚLTIMA PARTIDA
CARREIRA
Equipe | Tipo | Início | Fim | Ativo | Jogos | Min. Jogados | Gols | Gols Pênalti | Assistências | Vermelhos | Amarelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia CF | club | 30/06/2015 | 29/06/2017 | no | 8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Valencia CF Mestalla | club | 31/01/2015 | 02/01/2018 | no | 60 | 4161 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Valencia CF U19 | club | 30/06/2015 | 02/01/2018 | no | 7 | 617 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolverhampton Wanderers Under 23 | club | 18/02/2018 | 22/07/2018 | no | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UD Las Palmas | club | 22/07/2018 | 29/06/2019 | no | 30 | 1649 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Wolverhampton Wanderers FC | club | 02/01/2018 | 29/07/2019 | no | 5 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spain Under 21 | national | 06/11/2017 | 30/07/2019 | no | 6 | 172 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nottingham Forest FC | club | 29/07/2019 | 12/01/2020 | no | 13 | 390 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SD Huesca | club | 12/01/2020 | 29/06/2021 | no | 57 | 4046 | 25 | 4 | 2 | 1 | 5 |
Spain Under 23 | national | 28/06/2021 | yes | 6 | 218 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Sevilla FC | club | 19/08/2021 | yes | 98 | 4664 | 24 | 0 | 1 | 0 | 12 |